Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-11-26 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 28. JUNI 1991 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 47, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Revisor: Jørgen Baagøe Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-18 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 28. JUNI 1991 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Navne: JEP PETERSEN SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Bestyrelse: Margrethe Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Direktion: Jep Folmer Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 47, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Bestyrelse: Margrethe Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Direktion: Jep Folmer Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Navne: JEP PETERSEN SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Revisor: Jørgen Baagøe Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Vedtægter: 1984-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)