Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Gorm Frithiof Truelsen | 06.05.2015 | |
Kristian Bornemann-Andersen | 06.05.2015 | |
Poul Konrad Beck | 06.05.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PKB HOLDING II ApS (CVR 33032900) | NORMAL | 10.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
GFT Holding ApS (CVR 36933275) | NORMAL | 10.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KB-A Holding ApS (CVR 36942681) | 30.06.2015 | 09.02.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
GFT Holding ApS (CVR 36933275) | 25.06.2015 | 09.02.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
PKB HOLDING II ApS (CVR 33032900) | 11.06.2015 | 09.02.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
GFT Holding ApS (CVR 36933275) | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Kristian Bornemann-Andersen | 06.05.2015 | 29.06.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Poul Konrad Beck | 06.05.2015 | 10.06.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Gorm Frithiof Truelsen | 06.05.2015 | 09.06.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Byens Fisk ApS (CVR 43241796) | NORMAL | 04.05.2022 | 100,00% | 100,00 % |