Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Kapital | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Binavne: EcoWash Ivs, IQ Tap´s IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-10 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Hjemmeside: dailyservice.dk (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: cg@dailyservice.dk (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Legale ejere: Claus Grønlund, Palle Rene Meincke (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Navne: DailyService IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Reelle ejere: Claus Grønlund, Palle Rene Meincke (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Palle Rene Meincke (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-19 tilføjes Binavne: IQ Tap´s IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-12-12 tilføjes Binavne: EcoWash Ivs (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Claus Grønlund, Palle Rene Meincke (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Grønlund, Palle Rene Meincke (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Palle Rene Meincke, Claus Grønlund (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 225, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Direktion: Palle Rene Meincke (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-10-10 fjernes Direktion: Palle Rene Meincke (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Hjemmeside: dailyservice.dk (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: cg@dailyservice.dk (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2016-06-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 225, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Legale ejere: Claus Grønlund (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2015-05-18 tilføjes Legale ejere: Palle Rene Meincke (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2015-05-18 tilføjes Direktion: Palle Rene Meincke (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-05-18 fjernes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-10 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-18 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-18 tilføjes Navne: DailyService IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-17 fjernes Navne: Forregistreret 150507 IVS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-10 tilføjes Navne: Forregistreret 150507 IVS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-18 tilføjes Vedtægter: 2015-05-18 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2015-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-10 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2015-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)