Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2015-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VICURAS HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VICURAS HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 tilføjes Reelle ejere: Anders Droob (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Storm Ørnskov (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-30 fjernes Reelle ejere: Anders Droob (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 632.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: AN.D. ApS, JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: AN.D. ApS, JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Anders Droob, Anders Droob, Jakob Storm Ørnskov (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Anders Droob, Jakob Storm Ørnskov, Anders Droob, Jakob Storm Ørnskov (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 38, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 38, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Storm Ørnskov (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Storm Ørnskov (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-02-15 tilføjes Legale ejere: JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-02-15 fjernes Legale ejere: Storm Ørnskov EJ-Invest ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 38, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 38, 1., 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob@vicuras.dk (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Droob (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Anders Droob (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 38, 1., 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 8, 1403 København K (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-08 tilføjes Legale ejere: Storm Ørnskov EJ-Invest ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-11-08 fjernes Legale ejere: JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS (offentliggjort 2019-11-09)
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 tilføjes Vedtægter: 2018-06-08 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 8, 1403 København K (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2017-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: anders@kdselskaberne.dk (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-23 tilføjes Direktion: Jakob Storm Ørnskov (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-22 fjernes Direktion: Anders Droob (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 195.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Navne: Droob | Ørnskov Holding ApS. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-22 fjernes Navne: Investeringsselskabet af 14. marts 2013 ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Droob, Jakob Storm Ørnskov, Anders Droob, Jakob Storm Ørnskov (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2017-03-23 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-23 tilføjes Vedtægter: 2017-03-23 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-12-12 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-12-12 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-08-04 tilføjes Vedtægter: 2016-08-04 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS, AN.D. ApS (offentliggjort 2019-11-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-04-27 tilføjes Direktion: Anders Droob (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i driftsselskaber, samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-27 (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@kdselskaberne.dk (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 14. marts 2013 ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2015-04-27 tilføjes Stiftere: AN.D. ApS (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-09)