Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøstrupvej 7, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørby Parkvej 71, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2019-06-17 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørby Parkvej 71, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørby Parkvej 71, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-10 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-05-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: Pia Mejling Andersen, Anders Sørensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-12-21 tilføjes Reelle ejere: Pia Mejling Andersen, Anders Sørensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørby Parkvej 71, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Direktion: Anders Sørensen (direktør) (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Navne: Bøstrupvej 7 ApS (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2015-04-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-04-27 tilføjes Stiftere: Pia Mejling Andersen, Anders Sørensen (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-08)