Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Steffensen og Würtz ApS. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: Pia Würtz Holding ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-18 fjernes Navne: Pia Würtz Holding IVS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 14, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pw@steffensen-wuertz.dk (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2015-04-27 tilføjes Direktion: Pia Würtz Zinck Mogensen (direktør) (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-27 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Legale ejere: Pia Würtz Zinck Mogensen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-27 tilføjes Navne: Pia Würtz Holding IVS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2015-04-27 tilføjes Reelle ejere: Pia Würtz Zinck Mogensen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Stiftere: Pia Würtz Zinck Mogensen (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-08)