Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2015-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 5. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-15 tilføjes Direktion: Kai Falkesgaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-05-15 fjernes Direktion: Morten Munk Friis (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Anne-Marie Munk Friis (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Morten Munk Friis (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Direktion: Morten Munk Friis (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-04-24 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-24 tilføjes Vedtægter: 2018-04-24 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-05-21 fjernes Legale ejere: Niels Quist Johansen (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Legale ejere: Niels Quist Johansen (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-05-07 tilføjes Legale ejere: Lars Hegelund Knudsen, Kasper Mark Kristensen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-06 tilføjes Legale ejere: John Christian Danielsen, Jens Albæk Kristensen (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Legale ejere: Morten Munk Friis, Aage Holmgaard, Jens Sehested Krogh, Lars Døssing Ottosen, Eskild Ebbesen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-05-04 tilføjes Legale ejere: Kai Falkesgaard Henriksen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-04 fjernes Legale ejere: Martin Nørgaard Nielsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 5, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: Obton Solenergi Cristal 5 Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-04-28 fjernes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-08)
Den 0215-05-05 tilføjes Legale ejere: Martin Nørgaard Nielsen (offentliggjort 2015-05-27)