Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K8 ASKER ApS. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Hedevej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Michael Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-30 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-20 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: Michael Holm Nielsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Navne: Holm72 IVS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Michael Holm Nielsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Stiftere: Michael Holm Nielsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-20 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Michael Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-09-14 tilføjes Vedtægter: 2016-09-14 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 fjernes Direktion: Michael Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2015-05-08 tilføjes Legale ejere: Michael Holm Nielsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-05-08 tilføjes Reelle ejere: Michael Holm Nielsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Hedevej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Direktion: Michael Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2015-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-30 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Navne: Holm72 IVS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Stiftere: Michael Holm Nielsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)