Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kulsviervej 37, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasvej 13, 7184 Vandel (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasvej 13, 7184 Vandel (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Uglebrovej 16, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglebrovej 16, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kulsviervej 37, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kulsviervej 37, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Uglebrovej 16, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@holm-ejendomme.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: Bogholderi@rmm-ejendomme.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-02-12 tilføjes Legale ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-02-12 fjernes Legale ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-02-11 fjernes Legale ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-02-12 tilføjes Navne: Holm ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-11 fjernes Navne: RMM Ejendomme Frederikshavn ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-12 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-02-12 fjernes Reelle ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-02-11 fjernes Reelle ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-02-12 tilføjes Vedtægter: 2021-02-12 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor investering af ejendomme og accessorisk virksomhed (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 tilføjes Navne: RMM Ejendomme Frederikshavn ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-09-28 fjernes Navne: RMM Ejendomme Frederikshavn IVS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 tilføjes Vedtægter: 2020-09-29 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglebrovej 16, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 tilføjes Direktion: Jannick Andreas Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Direktion: Rasmus Møller Mortensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 tilføjes Legale ejere: Jannick Andreas Holm (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-05-11 tilføjes Reelle ejere: Jannick Andreas Holm (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2019-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-06-25 fjernes Revisor: Agrovi I/S (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 10, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 10, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkebjergvej 37, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: Bogholderi@rmm-ejendomme.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2018-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@rmm-ejendomme.dk (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rmm-ejendomme.dk (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: baune2002@gmail.com (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkebjergvej 37, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Direktion: Rasmus Møller Mortensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2015-05-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed indenfor investering af ejendomme og accessorisk virksomhed (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-07 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: baune2002@gmail.com (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-05-07 tilføjes Legale ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2015-05-07 tilføjes Navne: RMM Ejendomme Frederikshavn IVS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2015-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2015-05-07 tilføjes Revisor: Agrovi I/S (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2015-05-07 tilføjes Stiftere: Rasmus Møller Mortensen (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-08)