Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Terrasserne 51, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Binavne: Hovmøller Consulting ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Direktion: Maria Hovmøller (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-08 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: bolig@hovmoeller.dk (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Legale ejere: Maria Hovmøller (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Navne: Hovmøller ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Reelle ejere: Maria Hovmøller (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Stiftere: Maria Hovmøller (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terrasserne 51, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 32, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ydelser indenfor administration og konsulentbistand, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-09-25 fjernes Binavne: Hovmøller Udlejning ApS, Hovmøller Erhverv ApS, Hovmøller Bolig ApS, Hovmøller Administration ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-25 fjernes Hjemmeside: www.hovmøller.dk (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 32, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødbyvej 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Hjemmeside: www.hovmøller.dk (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bolig@hovmoeller.dk (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-15 tilføjes Binavne: Hovmøller Udlejning ApS, Hovmøller Erhverv ApS, Hovmøller Bolig ApS, Hovmøller Administration ApS, Hovmøller Consulting ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-09-14 fjernes Binavne: Hovmøller Udlejning IVS, Hovmøller Erhverv IVS, Hovmøller Consulting IVS, Hovmøller Bolig IVS, Hovmøller Administration IVS (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-09-07 tilføjes Navne: Hovmøller ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-09-06 fjernes Navne: Hovmøller IVS (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-07 tilføjes Vedtægter: 2015-09-07 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-09-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-08 tilføjes Direktion: Maria Hovmøller (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-08 tilføjes Legale ejere: Maria Hovmøller (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-08 tilføjes Reelle ejere: Maria Hovmøller (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødbyvej 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-07 tilføjes Binavne: Hovmøller Udlejning IVS, Hovmøller Erhverv IVS, Hovmøller Consulting IVS, Hovmøller Bolig IVS, Hovmøller Administration IVS (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ydelser indenfor fast ejendom, herunder salg, køb, udlejning, administration og konsulentbistand, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-08 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Navne: Hovmøller IVS (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-05-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Stiftere: Maria Hovmøller (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-09-23)