Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henriette Friis Højer | 20.12.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Lykkegaard Stampe | 20.12.2019 | 05.02.2021 | direktør |
Søren Andersen | 02.05.2018 | 12.09.2018 | direktør |
Steffen Højer | 11.05.2015 | 28.11.2022 | direktør |
Henriette Friis Højer | 11.05.2015 | 19.12.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elsebeth Troelsen | 05.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Mette Patscheider | 05.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Roest Espersen | 05.12.2023 | formand |