Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 6, 1263 København K (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Legale ejere: Elsebeth Ejbye Schlüter (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Navne: BETH Holding IVS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Stiftere: Elsebeth Ejbye Schlüter (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2016-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Johan Henrik Thaulow Schlüter (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 6, 1263 København K (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Direktion: Johan Henrik Thaulow Schlüter (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte som holdingselskab at drive virksomhed med investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Legale ejere: Elsebeth Ejbye Schlüter (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Navne: BETH Holding IVS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Stiftere: Elsebeth Ejbye Schlüter (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Aqua Green Holding IVS. (offentliggjort 2017-06-08)