Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 28, 1. th., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 21, 2. tv., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 21, 2. tv., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulipanhaven 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulipanhaven 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Reberbanen 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbanen 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 53, 3. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 53, 3. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Reberbanen 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbanen 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2016-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 17, 7. -1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 17, 7. -1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 3, 7. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: Ebbe Bøgh-Dahl (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Reelle ejere: Ebbe Bøgh-Dahl (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2015-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 3, 7. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Direktion: Ebbe Bøgh-Dahl (direktør) (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at, Konsulent/rådgivning/bestyrelses arbejde. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Hjemmeside: www.emondo.dk (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@emondo.dk (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Navne: Emondo Aps (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Stiftere: Ebbe Bøgh-Dahl (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-07)