Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.100,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Right Human Relations ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Right Human Relations IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Playing For Good Relations ApS. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Playing For Good Relations ApS. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Playing For Good Relations ApS. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2021-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørupvej 27, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørupvej 27, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2015-05-07 tilføjes Direktion: Birger Norup (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-07 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Legale ejere: Birger Norup (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-05-07 tilføjes Navne: Right Human Relations IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-05-07 tilføjes Reelle ejere: Birger Norup (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-05-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Stiftere: Birger Norup (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-07)