Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Viderupgårdsvej 21, 9240 Nibe (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-06 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: anders@skovent.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Legale ejere: A. JAKOBSEN HOLDING ApS, NYKREDIT BANK A/S (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Navne: Farstrup Aalborg ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Stiftere: A. JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-23 fjernes Direktion: Anders Møller Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2016-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viderupgårdsvej 21, 9240 Nibe (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Staunvej 89, 9240 Nibe (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@skovent.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-13 tilføjes Legale ejere: A. JAKOBSEN HOLDING ApS, NYKREDIT BANK A/S (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-12 fjernes Legale ejere: A. JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-06 tilføjes Legale ejere: A. JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staunvej 89, 9240 Nibe (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-05-06 tilføjes Direktion: Anders Møller Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2015-05-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe fordring på entreprisesum. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-06 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Navne: Farstrup Aalborg ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-05-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-05-06 tilføjes Stiftere: A. JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)