Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M-Nordic ApS. (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-06-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 37, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Direktion: Dennis Ulrich Morild (direktør) (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-06 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Hjemmeside: www.m-nordic.com (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Legale ejere: Dennis Ulrich Morild (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Navne: M-Nordic Holding ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Reelle ejere: Dennis Ulrich Morild (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2015-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2015-05-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2015-05-06 tilføjes Stiftere: Dennis Ulrich Morild (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)