Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 144, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 144, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2015-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Emballage A/S. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 144, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsvej 54, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsvej 54, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: heidi.r.s@mail.dk (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Legale ejere: Heidi Rosenkrantz Seidler (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-03-17 fjernes Legale ejere: Kurt Rosenkrantz Sørensen (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-18 tilføjes Reelle ejere: Heidi Rosenkrantz Seidler (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-03-18 fjernes Direktion: Kurt Rosenkrantz Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2015-04-27 tilføjes Direktion: Kurt Rosenkrantz Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-04-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier, anparter og andre finansielle aktiver. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Legale ejere: Kurt Rosenkrantz Sørensen (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-04-27 tilføjes Navne: Rosenkrantz Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Stiftere: Kurt Rosenkrantz Sørensen (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)