Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: QUICK ORDER ApS. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: QUICK ORDER ApS. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: QUICK ORDER ApS. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Weorder Hospitality Technologies ApS. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Weorder Hospitality Technologies ApS. (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2022-06-24 tilføjes Navne: Hodl Ventures ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-23 fjernes Navne: AktivApps ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-24 tilføjes Vedtægter: 2022-06-24 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 20, 5672 Broby (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 108, 5466 Asperup (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-03 tilføjes Navne: AktivApps ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2020-09-02 fjernes Navne: AktivApps IVS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-03 tilføjes Vedtægter: 2020-09-03 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 108, 5466 Asperup (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 108, 5466 Asperup (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 108, 5466 Asperup (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-05-04 tilføjes Direktion: Thomas Egelund (direktør) (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-04 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Egelund (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-05-04 tilføjes Navne: AktivApps IVS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-05-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Egelund (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Stiftere: Thomas Egelund (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)