Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, st., 2500 Valby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-04 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Legale ejere: Omar Jamal Sharar (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Navne: Vagt ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Stiftere: SST-PARTNER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-21 fjernes Direktion: Omar Jamal Sharar (direktør) (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, st., 2500 Valby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2017-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-11 tilføjes Direktion: Omar Jamal Sharar (direktør) (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2016-04-11 fjernes Direktion: Umar Shahzad Sandhu (direktør) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vagtvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2016-04-11 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2016-04-10 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: Omar Jamal Sharar (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2016-04-10 fjernes Legale ejere: SST-PARTNER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Navne: Vagt ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2016-04-10 fjernes Navne: SST Partner ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Direktion: Umar Shahzad Sandhu (direktør) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-04 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Legale ejere: SST-PARTNER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-05-04 tilføjes Navne: SST Partner ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Stiftere: SST-PARTNER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-24)