Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tagoca Holding ApS (CVR 20267836) | NORMAL | 17.06.2021 | 25,00-33,32% | 50,00 % |
Holten & Daughters ApS (CVR 41340142) | NORMAL | 17.06.2021 | 66,67-89,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JE Holding AG | 01.08.2019 | 17.06.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Tagoca Holding ApS (CVR 20267836) | 01.08.2019 | 16.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Tagoca Holding ApS (CVR 20267836) | 01.02.2019 | 31.07.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Jesper Egebjerg | 19.07.2018 | 01.02.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Beta Re AG | 19.07.2018 | 01.02.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Anne Merete Valentin Helge | 01.05.2015 | 19.07.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Jesper Egebjerg | 01.05.2015 | 18.07.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Leif Corinth-Hansen | 01.05.2015 | 28.05.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Bo Lundqvist | 01.05.2015 | 28.05.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Bo Lundqvist Holding ApS (CVR 28864256) | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Rein Services Aps (CVR 28864884) | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
ABH ApS (CVR 28865244) | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Beta Re AG | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Pensionsrådgiverne ApS (CVR 42614149) | NORMAL | 20.01.2023 | 100,00% | 100,00% |