Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydebjergvej 3, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jydebjergvej 3, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydebjergvej 3, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jydebjergvej 3, 3230 Græsted (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydebjergvej 3, 3230 Græsted (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2015-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel med heste og udlejning af ejendomme, samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-15 tilføjes Direktion: Christian Olav Johannes Vang Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-15 tilføjes Legale ejere: Christian Olav Johannes Vang Lauridsen, Vivi Kate Vang Lauridsen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-15 tilføjes Navne: VOC ApS (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-14 fjernes Navne: ApS STM nr. 2510 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 2510 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Olav Johannes Vang Lauridsen, Vivi Kate Vang Lauridsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2015-05-15 tilføjes Vedtægter: 2015-05-15 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-05)