Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Legale ejere | Dekret | Tegningsregel | Hjemmeside | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 26, st., 1350 København K (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: mpd@accura.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Navne: 100y ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Simon Wozniak Kristensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Stiftere: 100y Education Group ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: 100y Education Group ApS (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-24 Statstidende Dekret
Den 2020-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mpd@accura.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: simon@100y.co (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-02-18 fjernes Hjemmeside: 100y.co (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Simon Wozniak Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2018-11-05 tilføjes Reelle ejere: Simon Wozniak Kristensen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 205.000,00 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-08-13 tilføjes Vedtægter: 2016-08-13 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-08-02 tilføjes Vedtægter: 2016-08-02 (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2016-08-08 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-08-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 26, st., 1350 København K (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 54, 4. th., 1432 København K (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive et uddannelsesnetværk for vidensdeling af håndbårne kundskaber indenfor håndværk og kunst, og fremme personlig vidensdeling, læring og undervisning på et praktisk niveau. At udvikle et personligt indlærringssystem som bygger på en deleøkonomisk tankegang om samfund og uddannelsessystem. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-08-02 tilføjes Hjemmeside: 100y.co (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2016-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@100y.co (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: 100y ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-05-23 fjernes Navne: Arrr Industries ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 54, 4. th., 1432 København K (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: Simon Wozniak Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling ad og salg af værktøj til søfolk og udstyr og tilbehør inden for maritim sikkerhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: 100y Education Group ApS (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: Arrr Industries ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Stiftere: 100y Education Group ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)