Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: X-LIGHT HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2019-11-18 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-05-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-05-20 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hemmingsvej 57, 4653 Karise (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Direktion: Torben Peter Søfelde (direktør) (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af lysarmaturer gennem kapitalanbringelse i andre virksomheder samt anden kapitalanbringelse og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-05 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Legale ejere: Torben Peter Søfelde (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-05-05 tilføjes Navne: Søfelde Holding ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Reelle ejere: Torben Peter Søfelde (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2015-05-05 tilføjes Stiftere: Torben Peter Søfelde (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-05)