Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Reelle ejere | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 tilføjes Navne: OO Group Boligudlejning Øst ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-26 fjernes Navne: Limfjorden Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansmindevej 23, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-18 tilføjes Hjemmeside: www.oogroup.dk (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Laursen Overgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-03 tilføjes Legale ejere: ALO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-03 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 15/2 2001 ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-02 fjernes Legale ejere: ALO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Helle Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansmindevej 23, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Direktion: Helle Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel og investering, herunder ved erhvervelse og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: alo@oogroup.dk (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: ALO HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET AF 15/2 2001 ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-05-01 tilføjes Navne: Limfjorden Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET AF 15/2 2001 ApS, ALO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-05)