Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtmestervej 6, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellebækgade 27, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Speakr Records ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: Speakr Records IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellebækgade 27, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 16, 6. 621., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 16, 6. 621., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 16, 62. 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 16, 62. 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 16, 62. 1., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bruhn Nielsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 16, 62. 1., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-05-04 tilføjes Bestyrelse: Kasper Bruhn Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Bibranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Direktion: Kasper Bruhn Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med produktion af musik, dertil indspilning af musik, mix & mastering af musik, og udgivelse af musik. Derudover salg af andre ydelser, som musikundervisning, teknisk konsultation af musikproduktion, DJ ydelser og live performance. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-04 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper1992@gmail.com (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Legale ejere: Kasper Bruhn Nielsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-05-04 tilføjes Navne: Speakr Records IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Stiftere: Kasper Bruhn Nielsen (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-04)