Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REGNESTUEN ApS. (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2023-04-04 tilføjes Binavne: Kasper Køppen Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-17 tilføjes Navne: Køppen Rådgivning ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-16 fjernes Navne: Kasper Køppen Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-17 tilføjes Vedtægter: 2023-03-17 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-02-15 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-02-15 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-02-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 11, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderengen 67, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderengen 67, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2015-04-29 tilføjes Direktion: Kasper Lau Køppen (direktør) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt almindelig formuepleje (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-29 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Legale ejere: Kasper Lau Køppen (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Navne: Kasper Køppen Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Reelle ejere: Kasper Lau Køppen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Stiftere: Kasper Lau Køppen (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-04)