Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustvej 129, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Legale ejere: Mikkel Kenneth Bentsen, Michael Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Navne: Gaga-Bentsen ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Reelle ejere: Mikkel Kenneth Bentsen, Michael Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Stiftere: Mikkel Kenneth Bentsen, Michael Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Mikkel Kenneth Bentsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-25 tilføjes Legale ejere: Michael Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Legale ejere: Mikkel Kenneth Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-25 tilføjes Reelle ejere: Michael Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kenneth Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustvej 129, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Direktion: Mikkel Kenneth Bentsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udlejning og administration af andelsbevis med tilhørende brugsret samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Navne: Gaga-Bentsen ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Stiftere: Mikkel Kenneth Bentsen, Michael Bentsen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-28)