Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2015-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Prince Nana Service ApS. (offentliggjort 2017-06-24)
Den 2017-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Prince Nana Service ApS. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Beatevej 1, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-24 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Legale ejere: Prince Nana Takyi (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Navne: Prince Nana Holding ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Reelle ejere: Prince Nana Takyi (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Stiftere: Prince Nana Takyi (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-10-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Prince Nana Takyi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beatevej 1, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Direktion: Prince Nana Takyi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2015-04-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje ikke-finansielle driftselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-24 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Legale ejere: Prince Nana Takyi (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Navne: Prince Nana Holding ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Reelle ejere: Prince Nana Takyi (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Stiftere: Prince Nana Takyi (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2015-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)