Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SeaState Aviation ApS. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SeaState Aviation ApS. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Worsaaesgade 1, st. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Direktion: Eirik Sunde (direktør) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-30 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: e.sunde@outlook.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Legale ejere: Eirik Sunde (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Navne: Esumo Holding ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes ObligatoriskEmail: eirik.sunde@waypointnorth.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Reelle ejere: Eirik Sunde (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Stiftere: Eirik Sunde (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Worsaaesgade 1, st. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 81, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 81, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 60, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: e.sunde@outlook.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: eirik.sunde@waypointnorth.com (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 60, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilhelm Johannsens Vej 6, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilhelm Johannsens Vej 6, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-04-30 tilføjes Direktion: Eirik Sunde (direktør) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-30 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: eirik.sunde@waypointnorth.com (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: Eirik Sunde (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Navne: Esumo Holding ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes ObligatoriskEmail: eirik.sunde@waypointnorth.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Reelle ejere: Eirik Sunde (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Stiftere: Eirik Sunde (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-26)