Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Brandt | 01.02.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Thorsø Pedersen | 28.04.2015 | 01.02.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Keld Rasmussen | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Linding Olesen | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Asphaug | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mika Antero Rahunen | 09.07.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sofie Brandt | 31.01.2024 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Brandt | 31.01.2024 | 09.07.2024 | formand |
Helle Brandt | 05.12.2022 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Brandt | 28.04.2015 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Villy Bukbjerg Fiedler | 28.04.2015 | 31.01.2024 | formand |
Jørgen Zartov | 28.04.2015 | 05.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Thorsø Pedersen | 28.04.2015 | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |