Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 169, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Bestyrelse: Benedikt Armannsson (formand) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Direktion: Kristinn Freyr Gudmundsson (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-22 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Legale ejere: Kristin Björg Helgadottir (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Navne: Firstbike IVS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes ObligatoriskEmail: kristinbhelga@gmail.com (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Reelle ejere: Kristin Björg Helgadottir (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Stiftere: Kristin Björg Helgadottir, Benedikt Armannsson (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 169, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rævehøjparken 97, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævehøjparken 97, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Benedikt Armannsson (formand) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Direktion: Kristinn Freyr Gudmundsson (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Formål: Virsomhedens formål er at handle med produkter fra firstbike og andre produkter, begge til virksomheder og privat. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-22 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400,00 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Legale ejere: Kristin Björg Helgadottir (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Navne: Firstbike IVS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes ObligatoriskEmail: kristinbhelga@gmail.com (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Reelle ejere: Kristin Björg Helgadottir (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Stiftere: Kristin Björg Helgadottir, Benedikt Armannsson (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)