Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Car Trader ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: CL 04092019 ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carlounge Holding A/S. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2023-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundengen 114, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Direktion: Michael Alex Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Michael Alex Hansen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Navne: M. Hansen Holding 2015 ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Michael Alex Hansen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Stiftere: Michael Alex Hansen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-30 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-12-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2015-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundengen 114, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Direktion: Michael Alex Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler og hermed beslægtet virksomhed. Formålet kan opfyldes via datterselskaber. (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: Michael Alex Hansen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Navne: M. Hansen Holding 2015 ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Alex Hansen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2015-04-30 tilføjes Stiftere: Michael Alex Hansen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-30)