Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldgårdshaven 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: Henrik Baisner (direktør) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre erhvervsdrivende selskaber samt anden dermed efter direktionens skøn forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: 4 x M Invest ApS, KLAUS BAISNER HOLDING ApS, C.H. AF 1/4 1997 A/S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 23.04.2015 ApS (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Reelle ejere: Klaus Baisner, Henrik Baisner, Morten Bonde Baisner (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Stiftere: KLAUS BAISNER HOLDING ApS, C.H. AF 1/4 1997 A/S, 4 x M Invest ApS (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-30)