Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 20. juli 2018. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2015-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 30. juli 2018. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 20, 1., 1061 København K (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-24 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Navne: APCO Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes ObligatoriskEmail: pb@markman-bechlund.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Reelle ejere: Allan Peter Vangskov (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Stiftere: Selskabet 24022015 IVS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2018-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: apv@researchnordic.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Allan Peter Vangskov (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 20, 1., 1061 København K (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 20, 1061 København K (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 20, 1061 København K (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og kapitalandele i andre selskaber. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Navne: APCO Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-05-01 tilføjes Vedtægter: 2015-05-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-30 fjernes Navne: RN 2015 ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-24 tilføjes Navne: RN 2015 ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-24 tilføjes Direktion: Allan Peter Vangskov (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhedsrådgivning og dermed tilknyttede aktiviteter. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-24 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: apv@researchnordic.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2015-04-24 tilføjes ObligatoriskEmail: pb@markman-bechlund.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Reelle ejere: Allan Peter Vangskov (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Stiftere: Selskabet 24022015 IVS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)