Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Screening ApS. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2017-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: MiSund ApS. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ARETE ApS. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARETE ApS. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: Neess Holding ApS, MANDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: Sufi Holding IVS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-14 fjernes Legale ejere: Neess Holding ApS, MANDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Niels Brinch (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-14 fjernes Reelle ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-13 fjernes Direktion: Niels Brinch (direktør) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Niels Brinch (direktør) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-26 tilføjes Binavne: HappyBlueCloud ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-25 fjernes Binavne: Nine Circle ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle databaseløsninger, system software og applikationer samt at udvikle ideer, der gør hverdagen lettere, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Navne: Nine Circle ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-22 fjernes Navne: HappyBlueCloud ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-23 tilføjes Vedtægter: 2017-06-23 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 10, 2300 København S (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Binavne: Nine Circle ApS, FluxBase ApS, BootstrapHost ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-02-23 tilføjes Hjemmeside: www.ninecircle.com (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-22 fjernes Hjemmeside: www.happybluecloud.com (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@ninecircle.com (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: chn@happybluecloud.com (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-20 tilføjes Vedtægter: 2016-11-20 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 10, 2300 København S (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 30, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Hjemmeside: www.happybluecloud.com (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: chn@happybluecloud.com (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 30, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: Christian Lærke Neess (direktør) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er at udvikle databaseløsninger, system software og applikationer samt at udvikle ideer, der gør hverdagen lettere, og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: Neess Holding ApS, MANDRUP HOLDING ApS, Sufi Holding IVS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: HappyBlueCloud ApS (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-04-28 tilføjes Reelle ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup, Niels Brinch (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Stiftere: Sufi Holding IVS, Neess Holding ApS, MANDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-29)