Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-06 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: john.frederiksen@live.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Legale ejere: John Palmkvist Frederiksen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Navne: John Frederiksen Consulting ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Reelle ejere: John Palmkvist Frederiksen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Stiftere: John Palmkvist Frederiksen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-10 fjernes Direktion: John Palmkvist Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-06 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-05 tilføjes Direktion: John Palmkvist Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2016-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: John Palmkvist Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: John Palmkvist Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: john.frederiksen@live.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: John Palmkvist Frederiksen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: John Frederiksen Consulting ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Reelle ejere: John Palmkvist Frederiksen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Stiftere: John Palmkvist Frederiksen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)