Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 5. juli 2018 ApS. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 5. juli 2018 ApS. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Fazsion Group ApS. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 5. juli 2018 ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Fazsion Group ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigaardsvej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-24 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Legale ejere: Lars Vilhelm Munch Johansen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Navne: COSMO Venture IVS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Reelle ejere: Lars Vilhelm Munch Johansen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Stiftere: Lars Vilhelm Munch Johansen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-12-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Lars Vilhelm Munch Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-07-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Vilhelm Munch Johansen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigaardsvej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Direktion: Lars Vilhelm Munch Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2015-04-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-24 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Legale ejere: Lars Vilhelm Munch Johansen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Navne: COSMO Venture IVS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Stiftere: Lars Vilhelm Munch Johansen (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2015-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)