Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hawr Juul Petersen | 10.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benjamin Alexander Gamst Herold Hansen | 26.08.2015 | 10.03.2016 | direktør |
Hawr Juul Petersen | 05.08.2015 | 26.08.2015 | direktør |
Benjamin Alexander Gamst Herold Hansen | 28.04.2015 | 05.08.2015 | direktør |