Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Bibranche | Hovedbranche | Navne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-18 tilføjes Bestyrelse: Mogens Storgaard Jakobsen (formand) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Bestyrelse: Mogens Storgaard Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 tilføjes Direktion: Berit Hoelgaard Didriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Direktion: Søren Hoelgaard Justesen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 tilføjes Vedtægter: 2024-04-18 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2021-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EPINION P/S. (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EPINION P/S. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EPINION P/S. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-04 tilføjes Legale ejere: ENERGISK A/S, Berit Didriksen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-03 fjernes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-04 tilføjes Vedtægter: 2023-12-04 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Bibranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Navne: Epinion Holding ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: Wheels & Walls ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Vedtægter: 2023-11-30 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-02 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllergade 16, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-25 fjernes Bestyrelse: Michael Dennis Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Søren Hoelgaard Justesen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2019-01-25 fjernes Direktion: Michael Dennis Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-25 tilføjes Navne: Wheels & Walls ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2019-01-24 fjernes Navne: Hello Sales ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-25 tilføjes Vedtægter: 2019-01-25 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-12-28 fjernes Legale ejere: LELMJ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-27 fjernes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-28 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-12-28 fjernes Reelle ejere: Michael Dennis Jørgensen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-02-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Wagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Wagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-05 tilføjes Direktion: Michael Dennis Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2016-09-05 fjernes Direktion: Jesper Wagner (direktør) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Vedtægter: 2016-09-05 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-26 tilføjes Legale ejere: ENERGISK A/S, LELMJ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-08-25 fjernes Legale ejere: Energisk IT ApS (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Dennis Jørgensen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-02 tilføjes Direktion: Jesper Wagner (direktør) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-03-02 fjernes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllergade 16, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-06-26 fjernes Direktion: Claude Winther Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: Energisk IT ApS (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2015-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Direktion: Claude Winther Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-05-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive telemarketingvirksomhed. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-05-04 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-05-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Navne: Hello Sales ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2015-05-03 fjernes Navne: ApS STM nr. 2410 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2015-05-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-04 tilføjes Vedtægter: 2015-05-04 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-20 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Navne: ApS STM nr. 2410 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-20 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-29)