Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | Tegningsregel | Binavne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | xbrl | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 4, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Legale ejere: Feed Group ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Navne: Fælledvej 5 ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Reelle ejere: Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Stiftere: Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-07-26 fjernes Direktion: Jacob Balslev Jørgsholm (direktør) (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 4, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 5, kl. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-28 Statstidende Dekret
Den 2022-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-01-10 fjernes Binavne: Feed Take Away ApS, Feed Copenhagen ApS, Feed Coffee ApS, Feed Catering ApS, Feed ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Navne: Fælledvej 5 ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-01-03 fjernes Navne: Feed CPH ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-12-27 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-01-04 fjernes Bestyrelse: Marie-Soleil Jean Jørgsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-08-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-08-17 fjernes Reelle ejere: Sten Balslev, Helle Jørgsholm (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-08-16 fjernes Reelle ejere: Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Bestyrelse: Nicolas Kirk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-04-13 tilføjes Bestyrelse: Andreas Petersen (formand) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-04-13 fjernes Bestyrelse: Sten Balslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-12 fjernes Bestyrelse: Helle Jørgsholm (formand) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 61.000,00 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-10-24 tilføjes Vedtægter: 2019-10-24 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Sten Balslev, Helle Jørgsholm (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Mads Faurholt-Jørgensen (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Feed Group ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2018-09-01 fjernes Legale ejere: Jacob Balslev Jørgsholm, EJENDOMSSELSKABET FREDTOFTE HOLDING ApS, Marie-Soleil Jean Jørgsholm (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Faurholt-Jørgensen (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 5, kl. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 72, 3520 Farum (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-12 tilføjes Bestyrelse: Helle Jørgsholm (formand) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2018-06-12 fjernes Bestyrelse: Jacob Balslev Jørgsholm (formand) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 fjernes Bestyrelse: Helle Jørgsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Direktion: Jacob Balslev Jørgsholm (direktør) (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2018-06-12 fjernes Direktion: Helle Jørgsholm (direktør) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 72, 3520 Farum (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 72, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET FREDTOFTE HOLDING ApS, Marie-Soleil Jean Jørgsholm (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Sten Balslev, Helle Jørgsholm (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET FREDTOFTE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-17 tilføjes Bestyrelse: Jacob Balslev Jørgsholm (formand) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-02-16 fjernes Bestyrelse: Sten Balslev (formand) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jacob Balslev Jørgsholm eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2017-02-17 tilføjes Vedtægter: 2017-02-17 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jacob Balslev Jørgsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-11-23 tilføjes Vedtægter: 2016-11-23 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-04-19 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET FREDTOFTE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-04-19 tilføjes Reelle ejere: Sten Balslev, Helle Jørgsholm (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-04-19 tilføjes Vedtægter: 2016-04-19 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Christoffer Johan Schwarz-Nielsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Christoffer Johan Schwarz-Nielsen, Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-23 fjernes Legale ejere: Christoffer Johan Schwarz-Nielsen, Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-24 tilføjes Reelle ejere: Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: Christoffer Johan Schwarz-Nielsen, Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 72, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-04-28 tilføjes Bestyrelse: Sten Balslev (formand) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-04-28 tilføjes Binavne: Feed Take Away ApS, Feed Copenhagen ApS, Feed Coffee ApS, Feed Catering ApS, Feed ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: Jacob Balslev Jørgsholm (direktør) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-28 fjernes Direktion: Jacob Balslev Jørgsholm (direktør) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er café og restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-28 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: Feed CPH ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Stiftere: Jacob Balslev Jørgsholm (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-29)