Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet af 29.04.2015 ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: Ejendomsselskabet af 29.04.2015 IVS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Legale ejere: GD Development ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 fjernes Legale ejere: NPV DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Reelle ejere: Jens Schaumann (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-04-26 fjernes Reelle ejere: Susse Puk Schaumann, Sophie Luscombe-Schaumann (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-04-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-07-07 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet af 29.04.2015 IVS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-07-06 fjernes Navne: GD Enghave IVS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Vedtægter: 2015-07-07 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-04-29 tilføjes Direktion: Jens Schaumann (direktør) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med ejendomsudvikling, handel, rådgivning, investering og udlån samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-29 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Legale ejere: NPV DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-04-29 tilføjes Navne: GD Enghave IVS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-04-29 tilføjes Reelle ejere: Susse Puk Schaumann, Sophie Luscombe-Schaumann (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Stiftere: NPV DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-29)