Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JHT3271 ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: dk_eqbilag@pwc.com (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: helle.tideman@pwc.com (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: helle.tideman@pwc.com (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2018-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: htm@pwc.dk (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-27 tilføjes Direktion: Jan Hetland Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele og gældsinstrumenter, udøve aktiv formuepleje og investeringsvirksomhed, yde bistand og levere konsulentydelser samt virk-somhed, som har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-27 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: htm@pwc.dk (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2015-04-27 tilføjes Legale ejere: Jan Hetland Møller (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-27 tilføjes Navne: JHT3271 Holding ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Reelle ejere: Jan Hetland Møller (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Stiftere: Jan Hetland Møller (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-27)