Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernestas Bezgela | 21.02.2018 | 21.08.2019 | direktør |
Ernestas Bezgela | 21.02.2018 | 21.02.2018 | adm. dir |
Juozas Petkevicius | 24.09.2017 | 21.02.2018 | direktør |
Paulius Zurauskas | 31.08.2017 | 24.09.2017 | direktør |
Saulius Pusinskas | 27.04.2015 | 31.08.2017 | direktør |