Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-25 tilføjes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-25 fjernes Direktion: Adam Nederby Falbert (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-25 tilføjes Vedtægter: 2023-08-25 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som cocktailbar, bar, restaurant, natklub og café samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 1159 København K (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 2., 1159 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 2., 1159 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-09 fjernes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-08 tilføjes Legale ejere: Rekom Group A/S (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 fjernes Legale ejere: HBD Holding af 2015 ApS, MHL Holding af 2015 ApS (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-07 fjernes Legale ejere: Rekom Group A/S (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-30 fjernes Legale ejere: RESTAURATIONS KOMPAGNIET VEST ApS (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Legale ejere: RESTAURATIONS KOMPAGNIET VEST ApS, MHL Holding af 2015 ApS (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2016-11-06 fjernes Legale ejere: RESTAURATIONS KOMPAGNIET VEST ApS, MHL Holding af 2015 ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Rekom Group A/S (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-13 tilføjes Direktion: Adam Nederby Falbert (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2015-04-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som cocktailbar, bar, restaurant, natklub og café samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2015-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-13 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Legale ejere: RESTAURATIONS KOMPAGNIET VEST ApS, MHL Holding af 2015 ApS, HBD Holding af 2015 ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2015-04-13 tilføjes Navne: Heidis Bier Bar Sønderborg ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2015-04-13 tilføjes Stiftere: RESTAURATIONS KOMPAGNIET VEST ApS, MHL Holding af 2015 ApS, HBD Holding af 2015 ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-27)