Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Bibranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 402, 3060 Espergærde (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: susanne@casusgrill.com (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: susanne.broegger@gmail.com (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2015-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Novo Futura ApS. (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CasusGrill ApS. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2017-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CasusGrill International ApS. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Gemini af 2018-09-11 IVS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Casus Production ApS. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Casus International ApS. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Casus Distribution ApS. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 42.106,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Legale ejere: Novo Futura Holding ApS, SNT Invest ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-23 fjernes Legale ejere: Novo Futura Holding ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Reelle ejere: Susanne Nygaard Brøgger, Carsten Nygaard Brøgger (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-23 fjernes Reelle ejere: Susanne Nygaard Brøgger, Carsten Nygaard Brøgger (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Novo Futura Holding ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Susanne Nygaard Brøgger, Carsten Nygaard Brøgger (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: CasusGrill Holding ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-28 fjernes Navne: Novo Futura Holding ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Novo Futura Holding ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Novo Futura Holding IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Bestyrelse: Dennis Gill Lyngsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, direktøren eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2019-02-03 fjernes Bestyrelse: Susanne Nygaard Brøgger (næstformand) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-04 tilføjes Vedtægter: 2019-02-04 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-02-04 fjernes Direktion: Susanne Nygaard Brøgger (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 402, 3060 Espergærde (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 402, 3060 Espergærde (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 402, 3060 Espergærde (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-04-23 tilføjes Bestyrelse: Susanne Nygaard Brøgger (næstformand) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Direktion: Susanne Nygaard Brøgger (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at styrke koncernen ved større fleksibilitet i forretningsudviklingen og risikostyringen. Det primære formål er at eje et eller flere af vores selskaber. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: susanne.broegger@gmail.com (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2015-04-23 tilføjes Legale ejere: Susanne Nygaard Brøgger, Carsten Nygaard Brøgger (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-04-23 tilføjes Navne: Novo Futura Holding IVS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2015-04-23 tilføjes Reelle ejere: Susanne Nygaard Brøgger, Carsten Nygaard Brøgger (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-04-23 tilføjes Stiftere: Susanne Nygaard Brøgger, Carsten Nygaard Brøgger (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-27)