Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 864.000,00 (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-19 tilføjes Reelle ejere: Mogens Anker Rosenkilde (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 fjernes Bestyrelse: Tom Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-12-16 tilføjes Bestyrelse: Dennis Gravesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Direktion: Dennis Gravesen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 fjernes Direktion: Tom Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 fjernes Bestyrelse: Brian Huus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 40, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: M.B.P. ApS, KASPER PHILIPSEN HOLDING ApS, SALUT A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-11 fjernes Legale ejere: MARIELL A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-10 fjernes Legale ejere: KASPER PHILIPSEN HOLDING ApS, SALUT A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-11 fjernes Reelle ejere: Kasper Toftekær Philipsen (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 576.000,00 (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tom Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2019-04-01 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Philipsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Tom Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Niels Brink Fløe (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Bestyrelse: Lars Ternholt-Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Niels Brink Fløe (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Niels Jørgen Philipsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Bestyrelse: Brian Huus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 555.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-12-29 tilføjes Vedtægter: 2017-12-29 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: MARIELL A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-03-10 fjernes Legale ejere: Josias Holding ApS (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-14 tilføjes Legale ejere: SALUT A/S (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2016-12-13 fjernes Legale ejere: Soar More ApS (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: Soar More ApS (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-12-10 fjernes Legale ejere: SALUT A/S (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-13 tilføjes Legale ejere: SALUT A/S, Josias Holding ApS, KASPER PHILIPSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-08-12 fjernes Legale ejere: KASPER PHILIPSEN HOLDING ApS, SALUT A/S (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Reelle ejere: Kasper Toftekær Philipsen (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 40, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Ternholt-Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2015-04-22 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Philipsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2015-04-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af vognmandsforretning samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-22 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Legale ejere: KASPER PHILIPSEN HOLDING ApS, SALUT A/S (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-04-22 tilføjes Navne: Niels J. Philipsen Transport A/S (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Stiftere: SALUT A/S (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-22)