Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-10 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2015-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Den hvide By Augustenborg ApS. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Den hvide By Augustenborg ApS. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Den hvide By Augustenborg ApS. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2023-08-23 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 17, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Molevej 17, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-12-21 tilføjes Binavne: Garment Square ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, investering, handel samt anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Navne: Carax Invest ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 fjernes Navne: Garment Square ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 17, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 2, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Aksel Damm, AD-HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-03-01 fjernes Legale ejere: Henrik Ragn, RAGN SOLUTIONS A/S, Aksel Damm (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Aksel Damm (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-03-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Ragn (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Henrik Ragn (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: AD-HOLDING ApS, Aksel Damm (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-02-29 fjernes Reelle ejere: Aksel Damm (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-12-16 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2019-12-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 2, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 2, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 2, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhavvej 40, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-12-15 tilføjes Navne: Garment Square ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-12-14 fjernes Navne: Global Ecommerce ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-15 tilføjes Vedtægter: 2017-12-15 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-13 fjernes Legale ejere: C.O.H Holding ApS, Ragus Endeavour ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: AD-HOLDING ApS, Aksel Damm, Henrik Ragn, RAGN SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Aksel Damm, Henrik Ragn (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 fjernes Legale ejere: AD-HOLDING ApS, RAGN SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-23 tilføjes Legale ejere: AD-HOLDING ApS, RAGN SOLUTIONS A/S, C.O.H Holding ApS, Ragus Endeavour ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-10-22 fjernes Legale ejere: AD-HOLDING ApS, RAGN SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhavvej 40, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2015-04-22 tilføjes Binavne: Leleben.com ApS, Between Walls.com ApS (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Direktion: Henrik Ragn (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2015-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af blandt andet lamper, møbler, brugskunst og associerede varer og dertil hørende, samt at drive anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2015-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-22 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Legale ejere: AD-HOLDING ApS, RAGN SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-04-22 tilføjes Navne: Global Ecommerce ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2015-04-22 tilføjes Stiftere: RAGN SOLUTIONS A/S, AD-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-22)