Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Aero Factory ApS. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stratusvej 20, 7190 Billund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Cargo Centervej 63, st. tv., 7190 Billund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-10-31 tilføjes Legale ejere: SULLA ApS, GRA REM NM Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Legale ejere: Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-30 fjernes Legale ejere: SULLA ApS, GRA REM NM Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 tilføjes Reelle ejere: Søren Søgaard, Niels Møller, Camilla Engelbredt, Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-30 fjernes Reelle ejere: Søren Søgaard, Niels Møller, Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-28 tilføjes Legale ejere: GRA REM NM Holding ApS, Claus Jacob Rasmussen, GRA REM Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2021-03-27 fjernes Legale ejere: GRA REM Holding ApS, Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-28 tilføjes Reelle ejere: Niels Møller, Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2021-03-28 fjernes Reelle ejere: Camilla Engelbredt (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-27 fjernes Reelle ejere: Niels Møller, Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Jacob Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 fjernes Bestyrelse: Maria Wethje Knap (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Wethje Holding ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-29 fjernes Reelle ejere: Maria Wethje Knap (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-28 fjernes Reelle ejere: Claus Jacob Rasmussen (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cargo Centervej 63, st. tv., 7190 Billund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Cargo Centervej 63, st. tv., 7190 Billund (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Bestyrelse: Maria Wethje Knap (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-05-04 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Mads Brask Kunak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Wethje Holding ApS, SULLA ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: SULLA ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 tilføjes Legale ejere: SULLA ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Mads Brask Kunak (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 fjernes Legale ejere: SULLA ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Reelle ejere: Maria Wethje Knap, Søren Søgaard (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-05-16 fjernes Reelle ejere: Søren Søgaard (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 tilføjes Reelle ejere: Søren Søgaard (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Mads Brask Kunak (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 fjernes Reelle ejere: Søren Søgaard (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: SULLA ApS, Hans Henrik Mads Brask Kunak, GRA REM Holding ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Søgaard, Hans Henrik Mads Brask Kunak (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: GRA REM Holding ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-23 fjernes Bestyrelse: Sten Vestergård-Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cargo Centervej 63, st. tv., 7190 Billund (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gra.flights (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Bestyrelse: Sten Vestergård-Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Bjarne Lastein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-07 tilføjes Bestyrelse: Suzette Knudsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Kleis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: NOWair aps (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-10 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Lastein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-02-10 fjernes Bestyrelse: Nicolas Dam Webèr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-16 tilføjes Bestyrelse: Suzette Knudsgaard (formand) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-08-16 fjernes Bestyrelse: Jens Okholm (formand) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: GRA REM Holding ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2015-04-29 fjernes Legale ejere: GRA REM Holding ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-04-20 tilføjes Legale ejere: GRA REM Holding ApS, NOWair aps (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Okholm (formand) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-04-20 tilføjes Direktion: Claus Jacob Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive flyselskab og derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-20 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Navne: Global Reach Aviation A/S (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Reelle ejere: Claus Jacob Rasmussen, Niels Møller, Camilla Engelbredt (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2015-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2015-04-20 tilføjes Stiftere: NOWair aps, GRA REM Holding ApS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-21)