Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkensvej 762, 9480 Løkken (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-06 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: terjesalte@gmail.com (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Navne: Sponsorship DK IVS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Stiftere: AMAGERTORV OFFICE SERVICES ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Direktion: Terje Salte (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkensvej 762, 9480 Løkken (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Direktion: Terje Salte (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-08-10 fjernes Direktion: Mattias Frans-Olof Fahlstrøm Løngaa (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anden reklamevirksomhed. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-08-10 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: terjesalte@gmail.com (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-08-10 tilføjes Navne: Sponsorship DK IVS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-08-09 fjernes Navne: POLIA IVS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Vedtægter: 2015-08-10 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-06 tilføjes Direktion: Mattias Frans-Olof Fahlstrøm Løngaa (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive online informationstjenester herunder webportaler og internetmedier. (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-06 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Navne: POLIA IVS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Stiftere: AMAGERTORV OFFICE SERVICES ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)