Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 tilføjes Direktion: Mads Sønderup Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-14 fjernes Direktion: Christina Høgenhof Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2015-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønderup Entreprise ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sønderup Kloak Entreprise ApS. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Direktion: Christina Høgenhof Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-12-20 fjernes Direktion: Lasse Dybdal Sønderup (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsiesvej 10, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Direktion: Lasse Dybdal Sønderup (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2015-04-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Legale ejere: Lasse Dybdal Sønderup (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-04-18 fjernes Legale ejere: Lasse Dybdal Sønderup (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Dybdal Sønderup (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-04-19 tilføjes Navne: Holding selskabet Sønderup ApS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Reelle ejere: Lasse Dybdal Sønderup (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Stiftere: Lasse Dybdal Sønderup (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-21)